政协宜昌市第六届委员会第四次会议圆满完成各项议程,1月7日上午在城区闭幕。
王昌明 摄
市政协主席宋文豹,副主席望蓉、陈和春、王仁俊、谭业明、张发卫、张立新、王大真,秘书长郑龙在主席台前排就座。
中共宜昌市委书记周霁,市委副书记、市长张家胜,市委副书记、市委政法委书记袁卫东,市人大常委会主任刘学甫,市委常委鲍清芬、王国斌、陈惠霞、汪伟、王均成、程建宏、黄长清、罗联峰等出席会议,并在主席台就座。
上午10时,宋文豹宣布闭幕大会开始。
会议通过了
政协宜昌市第六届委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议、政协宜昌市第六届委员会提案委员会关于六届四次会议提案审查情况的报告、政协宜昌市第六届委员会第四次会议政治决议。
宋文豹在讲话中说,刚刚召开的市委六届十二次全体(扩大)会议暨市委经济工作会议提出了“一高双争三决胜”要求,发出了全力推进高质量发展迈入快车道,各项工作争进位、争上游,决胜脱贫攻坚、决胜全面小康、决胜“十三五”收官的“动员令”。
面对决胜的使命、攻坚的任务、群众的期待,全市政协组织、政协各参加单位和广大委员,要把事业放在心上,把责任扛在肩上,把初心写在实干的行动中,把使命集结在拼搏的奋斗中,以信心值满格、正能量充盈、奋进者姿态,践行职责新使命,坚守初心再出发,做好“委员作业”,答好“时代考卷”,展现新风貌,干出新样子。
宋文豹强调,担当新使命、干出新样子,全市政协组织和广大政协委员,政治站位要更高、中心意识要更浓、为民情怀要更深、责任担当要更强、工作作风要更实,高扬信念之帆,立稳信仰之根,校准思想之标,把准方向之舵,寻求最大公约数,增进最大共识度,共画最大同心圆,为改革发展思与谋、为群众利益鼓与呼、为共同目标践与行。
要更加紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围,在中共宜昌市委的坚强领导下,不忘初心、不辱使命,心系大局、情牵民生,潜心静气、埋头苦干,只争朝夕、不负韶华,为加快“两个走在前列”进程、决胜全面建成小康社会、实现第一个百年目标不懈奋斗。
严晓冬 摄
在主席台就座的还有刘建新、尚葵、吴康年、陈华、孔福生、王应华、周正英、刘洪福、张凤岐、李燕萍、汪元程、刘丰雷、赵吉雄、黄桂林、雷涌泉、毕奎明、郑泽金、邓曦东,中省在宜单位有关负责人李建林、朱承军、王敏毅,省政协委员、民进市委会主委饶玉梅。
住宜的省政协委员,港澳台侨代表人士,异地商会代表,群众代表,市直单位主要负责人等有关人士列席会议。
大会在雄壮的国歌声中闭幕。
市政协六届四次会议举行选举大会
1月7日上午,市政协六届四次会议第三次全体会议举行,选举产生市政协副主席2名,常务委员6名。市政协主席宋文豹主持会议。
大会应到委员393人,实到委员361人,符合选举的规定人数。大会以举手表决的方式,通过了政协宜昌市第六届委员会第四次会议选举办法和总监票人、监票人名单。随后以无记名投票的方式进行等额选举。
计票结束后,宋文豹主持召开市政协六届四十三次主席会议,听取总监票人报告各项候选人的选举得票情况。
主席会议结束后继续召开大会,总监票人向大会报告计票结果。
宋文豹宣布选举结果:
张立新、王大真当选政协宜昌市第六届委员会副主席,
朱家法、余文畅、陈敏仁、赵国宝、程智、薛玲当选政协宜昌市第六届委员会常务委员。
委员们以热烈的掌声向当选人员表示祝贺。
市政协副主席望蓉、陈和春、王仁俊、谭业明、张发卫,秘书长郑龙出席会议。
张立新同志简介
张立新,男,1966年7月生,汉族,湖北当阳人,1986年12月参加工作,1994年10月入党,大学学历。
1984.10--1986.12 湖北省城建学校工民建专业中专学习
1986.12--1989.06 宜昌市建筑工程质量监督站监督员
1989.06--1995.04 宜昌市建委科教科科员(其间:1987.10--1991.12武汉工业大学工民建在职大专班学习)
1995.04--1996.08 宜昌市建委科教科副科长
1996.08--1997.08 宜昌市建委建管科副科长
1997.08--1997.09 宜昌市建委城市建设科科长
1997.09--1999.11 宜昌市市容环境卫生管理处主任(其间:1995.09--1998.06武汉工业大学工民建专业在职大学班学习,1998.09--1998.12宜昌市委党校十三期中青班学习)
1999.11--2001.12 宜昌市公用事业局副局长、党委委员(其间:2000.02--2000.04宜昌市委党校第16期县干班学习;2000.05--2001.09华中科技大学经济学研究生课程班学习)
2001.12--.04 宜昌市城市管理局副局长、党组成员(其间:.06--.06挂任省建设厅城建处副处长)
.04--.06 宜昌市城市建设投资开发公司总经理,宜昌市城市管理局副局长、党组成员
.06--.09 宜昌市城市建设投资开发公司总经理
.09--.04 宜昌市城市建设投资开发公司党委书记、总经理
.04--.05 宜昌市住房和城乡建设委员会党组书记,宜昌市城市建设投资开发公司党委书记、总经理
.05--.03 宜昌市住房和城乡建设委员会党组书记、主任,市城市建设投资开发公司党委书记、总经理
.03--.11 宜昌市住房和城乡建设委员会党组书记、主任,宜昌新区建设推进办副主任
.11--.07 宜昌市住房和城乡建设委员会党组书记、主任,宜昌新区建设推进办公室副主任,三峡旅游新区建设推进办公室(管委会筹备组)副主任,三峡枢纽港建设推进办公室(管委会筹备组)副主任
.07--.12 远安县委书记
.12--.12 远安县委书记、县人大常委会主任
.12--.01 远安县委书记(.06晋升为一级调研员;.09晋升为二级巡视员)
.01-- 宜昌市政协党组成员,远安县委书记
1月当选为宜昌市政协副主席
王大真同志简介
王大真,男,1966年2月生,汉族,湖北秭归人,1987年7月参加工作,2001年11月入党,大专学历。
1984.09--1987.07 宜昌师专学习
1987.07--1992.10 宜昌地区香溪河矿务局工作(1989.02任团委副书记)
1992.10--1997.11 宜昌市煤炭工业局干部
1997.11--1999.12 宜昌市煤炭工业局办公室副主任
1999.12--2000.03 宜昌市煤炭工业局多种经营科科长
2000.03--2002.01 宜昌市经贸委企业科副科长
2002.01--.12 宜昌市经贸委中省军工科科长
.12--.09 宜昌市经济委员会办公室主任
.09--.01 宜昌市经济委员会副主任、党组成员(其间:.11--.01宜昌市委党校第36期县干班学习)
.01--.03 宜昌市经济和信息化委员会副主任、党组成员
.03--.02 宜昌市政府副秘书长、市政府办公室党组成员
.02--.03 宜昌市安全生产监督管理局党组书记
.03--.06 宜昌市安全生产监督管理局局长、党组书记
.06--.12 宜昌市经济和信息化委员会主任、党组书记
.12--.08 宜昌市经济和信息化委员会主任、党组书记,兼市委非公企业工委书记
.08--.01 湖北宜化集团有限责任公司总经理、党委副书记
.01--.01 湖北宜化集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记
.01-- 宜昌市政协党组成员,湖北宜化集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记
1月当选为宜昌市政协副主席
来源丨宜昌发布
记者 | 王莹、李阳
图片 | 严晓冬、王昌明
编辑丨好儿编审丨翟婷婷
转载须注明来源