第18师团
1907年11月13日,在日本久留米建立第18师团。1925年5月1日第18师团撤销.1937年9月9日在日本久留米以第12师团留守人员重建第18师团,1945年8月在缅甸吉桃隶属缅甸方面军第33军第18师团向英军缴械投降。
第18师团历任师团长
1.木村有恒 1907.11.13-1943.11.30
2.大迫尚道 1943.11.30-1912.12.26
3.神尾光臣 1912.12.26-19--1914.11.26
4.斋藤力三郎1914.11.26--1915.6.4
5.柴胜三郎1915.6.4--1919.7.25
6.高山公通1919.7.25--1922.8.15
7.金谷范三1922.8.15-1925.5.1
8.牛岛贞雄1937.9.11--1938.7.15
9.久纳诚一1938.7.15--1940.2.10
10.百武晴吉1940.2.10--1941.4.10
11.牟田口廉也1941.4.10--1943.3.18
12.田中新一1943.3.18--1944.9.22
13.中永太郎1944.9.22--1945.8
歩兵第46联队部分联队长
1898年3月24日 ,在大村组建第46联队,隶属第6师团。1906年2月,从第6师团变更所属为第12师团。1908年11月,从第12师团变更所属至第18师团。1925年5月1日,从第18师团变更所属为第12师团。1945年8月歩兵第46联队覆没.
部分联队长
平井正卫/1902.1.1鹤见虎太/1910.7.18泽木元雄/1930.3.6平野助九郎/1932.8.8间崎信夫/1934.3.5田尻利雄/1935.3.15藤堂高英/1937.3.1北岛卓美/1938.7.15国分新七郎/1939.8.1栃木功/1940.8.1山根五郎/1943.8.2
歩兵第48联队 历任联队长
1898年3月24日,在久留米编为步兵第48联队,1898年10月1日隶属第12师团。1907年7月,从第12师团变更为第18师团。1925年5月1日,从第18师团变更为第12师团。1945年8月,驻台湾新竹州歩兵第48联队覆没。
历任联队长
1前田隆礼1896.10.17 -1899.9.8
2林太一郎1899.9.8 - 1901.3.11
3香川富太郎1901.3.21 -1905.1.14
4xxx1905.1.14 -1907.11.13
5蛎崎富三郎1907.11.13 -1909.8.10
6町田经宇1909.8.10 -1910.11.30
7松前正义1910.11.30 -1915.10.7
8奥野英太郎1915.10.7 -1917.8.6
9小山田勘二1917.8.6 -1921.3.11
10友森繁治郎1921.3.11 -1922.8.15
11杉浦全三1922.8.15 -1927.7.26
12古贺彻治1927.7.26 -1929.8.1
13后宫淳1929.8.1 -1931.8.1
14本川省三1931.8.1 -1933.3.18
15田边松太郎1933.3.18 -1935.12.2
16饭冢庆之助1935.12.2 -1937.11.24
17赤鹿理1937.11.24 -1939.8.1
18河嶋修1939.8.1 -1942.4.1
19品部孝晴1942.4.1 -1944.1.7
20田中亮吉1944.1.7 -1945.8
歩兵第55联队部分联队长
1905年6月13日 ,在广岛组建第55联队,隶属第14师团。1907年11月,从第14师团变更为第8师团。1925年5月1日,歩兵第55联队撤销.1937年9月27日,在广岛歩兵第55联队重建,隶属第18师团。1945年8月歩兵第55联队覆没.
部分联队长
野副昌徳/1937.9.20竹原三郎/1938.12.10冈田博二/1939.10.2近藤义孝/1940.7.17木庭大/1941.7.4/山崎四郎
歩兵第56联队部分联队长
1905年8月8日 ,在广岛组建第56联队,隶属第14师团。1907年10月,从第14师团变更为第8师团。1925年5月1日,歩兵第56联队撤销.1937年9月27日,在广岛歩兵第56联队重建,隶属第18师团。1945年8月歩兵第56联队覆没.
部分联队长
加藤礼三郎/1913.8.22畑英太郎/1916.4.1藤山三郎/1937.9.10马渊久之助/1938.12.10野沟武彦/1939.5.19榊徳雄/1940.8.1那须义雄/1941.10.15/佐藤又三郎
步兵第114联队(福冈)部分联队长
1937年9月9日在日本福冈组建第114联队,隶属第18师团。1945年8月歩兵第114联队覆没.
部分联队长
大冢宏/片冈角次/竹下几人郎
步兵第124联队(福冈)部分联队长
1937年9月9日在日本福冈组建第124联队,隶属第18师团。1943年3月,在泰国第18师团第35旅团第124联队与第13师团第26旅团第58联队、第116师团第130旅团第138联队合编为第31师团.1945年8月歩兵第124联队覆没.
部分联队长
小界方松/长谷川清一郎